Hanes ariannol BENESCO CHARITY LIMITED
Rhif yr elusen: 269181
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.92m | £10.19m | £9.84m | £8.05m | £7.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.73m | £7.96m | £7.47m | £27.32m | £17.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.92m | £10.19m | £9.32m | £7.56m | £7.16m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £522.08k | £490.35k | £228.95k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.69m | £6.56m | £6.33m | £25.14m | £15.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £1.40m | £1.14m | £2.18m | £2.02m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £25.00k | £51.42k | £53.60k | £68.11k | £71.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £6.46m | £6.33m | £6.11m | £23.60m | £15.27m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £333.90k | £428.47k | £362.05k | |
|
Gwariant - Arall | £44.77k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.