THE SCOUT HOLIDAY HOMES TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide affordable family holidays at popular holiday sites, with specially adapted accommodation for all families with a special need. These holidays are available to families, carers or groups who have a member with a disability, physical or mental or age related illness and to low-income or single-parent families. No Scouting connection is required.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Chwaraeon/adloniant
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Awst 2012: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1145276 THE HOLIDAY HOMES TRUST
- 23 Medi 1975: Cofrestrwyd
- 01 Awst 2012: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
- B P SCOUT GUILD HOLIDAY HOMES TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £93.48k | £111.92k | £191.74k | £78.89k | £72.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £129.90k | £127.16k | £132.55k | £124.90k | £119.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 20 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | 20 Gorffennaf 2012 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2010 | 31 Awst 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2010 | 31 Awst 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2009 | 17 Chwefror 2011 | 109 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2009 | 08 Rhagfyr 2010 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2008 | 19 Hydref 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2008 | 19 Hydref 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 29TH JULY 1975, AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 10TH MAY 1981
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF HANDICAPPED PERSONS BY THE PROVISTION OF HOLIDAY HOMES, REST AND CHANGE OF AIR FOR HANDICAPPED PERSONS IN NEED THEREOF AND FOR RELATIVES OF SUCH HANDICAPPED PERSONS WHO ARE REQUIRED TO PROVIDE NURSING AND OTHER DERVICES FOR SUCH HANDICAPPED PERSONS DURING THEIR RESPECTIVE HOLIDAYS AND ALSO TO PROVIDE HOLIDAYS AND HOLIDAY HOMES FOR POOR PERSONS AND FOR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AUTHORISED BYR THE CONSTITUTION OF THE ASSOCIATION AS THE ASSOCIATION WITH THE PRIOR CONCENT OF THE BOARD SHALL FROM TIME TO TIME DIRECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window