ymddiriedolwyr SURREY ARCHAEOLOGICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 272098
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMMA LUCY CORKE | Ymddiriedolwr | 25 November 2023 |
|
|||||
Emma Elizabeth Coburn | Ymddiriedolwr | 06 November 2022 |
|
|
||||
Christopher Brian Coombe | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Christine Pittman | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
DAVID MICHAEL CALOW | Ymddiriedolwr | 13 December 2012 |
|
|
||||
MICHAEL ANDREW EDWARDS | Ymddiriedolwr | 30 January 2012 |
|
|
||||
DAVID KAI GRAHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.