MOUSEHOLE WILD BIRD HOSPITAL AND SANCTUARY ASSOCIATION LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our objects and principal activities are to: - treat wild birds suffering from injuries or contamination from chemicals and oil spillages, provide sanctuary for any birds unable to be returned to the wild and to benefit the public by the dissemination of information and to enable them to view the activities of the hospital.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cernyw
Llywodraethu
- 13 Hydref 1976: Cofrestrwyd
- THE BIRD HOSPITAL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY PETER WHITAKER | Cadeirydd | 07 May 2022 |
|
|
||||
Fynn Stewart | Ymddiriedolwr | 14 April 2025 |
|
|
||||
Michael Larsen | Ymddiriedolwr | 13 January 2025 |
|
|||||
Jane Desmond | Ymddiriedolwr | 10 August 2024 |
|
|
||||
Kate Jones | Ymddiriedolwr | 13 April 2024 |
|
|
||||
Robert Houghton | Ymddiriedolwr | 10 June 2023 |
|
|
||||
MARGARET CASS | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
WILMA ROBSON | Ymddiriedolwr | 07 May 2022 |
|
|
||||
SALLY CRABTREE | Ymddiriedolwr | 18 May 2019 |
|
|
||||
CHRISTINE TRICKEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £94.24k | £325.76k | £83.79k | £158.79k | £91.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £203.57k | £130.64k | £202.32k | £284.88k | £148.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 05 Mehefin 2024 | 218 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Mehefin 2024 | 224 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 21 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 19 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 18 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Tachwedd 2020 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28TH JULY 1976 AS AMENDED BY A SPECIAL RESOLUTION PASSED ON 10TH JULY 1995
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SUFFERING AND DISTRESS OF BIRDS OF ALL SPECIES WHO ARE SICK OR INJURED OR ILL TREATED. (B) TO PROMOTE STUDEY AND RESEARCH INTO THE DISEASES OF WILD BIRDS AND METHODS OF PREVENTION CONTROL OR CARE AND INTO TREATMENT OF INJURED BIRDS ANDTO PUBLISH THE RESULTS OF ALL SUCH STUDY AND RESEARCH.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Mousehole Bird Hospital
Raginnis Hill
Mousehole
PENZANCE
Cornwall
TR19 6SR
- Ffôn:
- 01736731386
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window