IMMANUEL YOUTH CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Recreational Youth services
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lambeth
Llywodraethu
- 22 Rhagfyr 1976: Cofrestrwyd
- 19 Awst 2022: Tynnwyd (WEDI'U TROSGLWYDDO I ELUSEN A ESGUSODIR)
- IMMANUEL YOUTH CLUB (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £184 | £250 | £89 | £57 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £912 | £1.04k | £754 | £224 | £157 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 13 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 11 Tachwedd 2020 | 134 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 11 Tachwedd 2020 | 500 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
LEASE AND TRUST DEED DATED 12TH APRIL 1976
Gwrthrychau elusennol
FOR THE USE OF YOUNG PERSONS UP TO THE AGE OF 21 YEARS RESIDING IN OR NEAR THE FORMER PARISHES OF IMMANUEL WITH ST ANSELM STREATHAM IN THE DIOCESE OF SOUTHWARK AND IN PARTICULAR FOR USE FOR RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF ASSISTING BOYS AND GIRLS SO TO DEVELOP THEIR MENTAL PHYSICAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY MAY GROW IN CHRISTIAN ENVIRONMENT TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY.
Maes buddion
IN PRACTICE PARISHES OF STREATHAM IMMANUEL AND SAINT ANDREW
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window