HOLIDAY VENTURE GROUP
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide a 10 day camping holiday for primary school children in need from South London. Activities include Boat Trips, Beach, Crab Fishing, Canoeing, Raft building, Horse Riding, Lots of outings, Swimming, Lots of In-Camp Activities including handicrafts, table tennis, water fights, Bouncy Castle, and of course the end of camp bonfire and concert.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Greenwich
- Lambeth
- Lewisham
- Southwark
Llywodraethu
- 25 Ebrill 1977: Cofrestrwyd
- 17 Medi 2024: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.84k | £10.61k | £10.77k | £10.00k | £8.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.02k | £1.67k | £1.48k | £1.94k | £7.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 10 Medi 2024 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 06 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 01 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 10 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 18 Awst 2020 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 9TH JANUARY 1977 AS AMENDED 2ND FEBRUARY 1977 AND 20TH MAY 1984
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE HOLIDAYS AND RECREATIONAL AND OTHER LEISURE-TIME ACTIVITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR CHILDREN WHO HAVE NEED OF SUCH BY REASON OF THEIR YOUTH, INFIRMITY, DISABILITY, POVERTY OF SOCIAL OR ECONOMIC CIRCUMSTANCES SO AS TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF SUCH CHILDREN.
Maes buddion
NOT DEFINED - PRACTICE GREATER LONDON AREA
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window