CECIL DE SALIS SCHOLARSHIP

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's objects are to provide scholarships, tenable at any university, college of education or other institution of further (including professional and technical) education, to be awarded to former pupils of Bishopshalt School, in the London Borough of Hillingdon, with preference given to former pupils studying at one of the universities of Cambridge, Oxford and Reading.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Hillingdon
Llywodraethu
- 27 Mai 1977: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam McGillicuddy | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
Peter Charles Coombs | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|
||||
LYDIA HOLLAND | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GAIL BOND | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £993 | £1.03k | £1.32k | £1.77k | £1.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.83k | £6.58k | £5.35k | £16.31k | £5.40k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 27 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 13 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | 18 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 18 Gorffennaf 2023 | 383 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 09 Gorffennaf 2021 | 9 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 3RD JULY 1943 AS AMENDED BY SCHEME OF 2ND OCTOBER 1985
Gwrthrychau elusennol
PROVIDING A SCHOLARSHIP OR SCHOLARSHIPS, TO BE CALLED CECIL DE SALIS SCHOLARSHIPS, TENABLE AT ANY UNIVERSITY, COLLEGE OF EDUCATION TO BE AWARDED TO FORMER PUPILS OF BISHOPSHALT SCHOOL, IN THE LONDON BOROUGH OF HILLINGDON, TO BE SELECTED BY THE CHAIRMAN AND THE VICE-CHAIRMAN OF THE GOVERNORS OF THE SAID SCHOOL AND THE HEADMASTER THEREOF PROVIDED THAT PREFERENCE SHALL BE GIVEN TO SUCH FORMER PUPILS WHO ARE STUDYING AT ANY ONE OF THE UNIVERSITIES OF CAMBRIDGE, OXFORD AND READING.
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE LONDON BOROUGH OF HILLINGDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Bishophalt School
Royal Lane
UXBRIDGE
Middlesex
UB8 3RF
- Ffôn:
- 01895233909
- E-bost:
- PHARRIS@BISHOPSHALT.SCHOOL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window