ymddiriedolwyr ENFIELD AND DISTRICT VETERAN VEHICLE TRUST
Rhif yr elusen: 275684
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henry Grahame Velleman | Cadeirydd | 27 November 2021 |
|
|
||||
Thomas William Wordsworth | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
ANTHONY CLINTON | Ymddiriedolwr | 26 November 2019 |
|
|
||||
ROBERT HAYDOCK | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
DAVID CROOKS | Ymddiriedolwr | 26 November 2018 |
|
|
||||
ALEXANDER WATT | Ymddiriedolwr | 25 November 2013 |
|
|
||||
KEITH OSWICK | Ymddiriedolwr | 01 November 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.