Hanes ariannol BHS LTD EMPLOYEES TRUST FUND
Rhif yr elusen: 276828
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2012 | 31/05/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £122.97k | £117.68k | £132.20k | £119.41k | £116.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £170.13k | £182.01k | £171.53k | £138.90k | £153.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.