Hanes ariannol REFUGE
Rhif yr elusen: 277424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £15.00m | £17.56m | £33.98m | £24.30m | £25.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.78m | £18.10m | £22.31m | £25.30m | £30.06m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £6.45m | £6.37m | £7.16m | £6.84m | £7.07m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.07m | £1.58m | £3.30m | £2.47m | £4.94m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.79m | £3.90m | £16.61m | £10.11m | £8.48m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £2.71k | £169.24k | £118.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.16m | £13.62m | £17.36m | £13.99m | £16.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £48.92k | £44.45k | £17.75k | £26.89k | £141.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £88.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £206.08k | £271.49k | £394.19k | £1.15m | £281.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £14.96m | £16.88m | £19.93m | £21.98m | £25.66m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £817.79k | £1.22m | £2.37m | £3.32m | £4.39m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £122.32k | £73.56k | £74.32k | £4.59m | £42.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.09k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.