Ymddiriedolwyr THE SURREY MOZART PLAYERS SOCIETY
Rhif yr elusen: 278473

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gill Herbert | Cadeirydd | 14 September 2014 |
|
|
||||
Alyson Jones | Ymddiriedolwr | 29 September 2024 |
|
|
||||
Dr Shoshana Naomi Grant | Ymddiriedolwr | 29 September 2024 |
|
|
||||
Alan Thomas | Ymddiriedolwr | 29 September 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Holland | Ymddiriedolwr | 29 September 2024 |
|
|
||||
Jennie Burtsell | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Anne Bradley | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Robert McFarland | Ymddiriedolwr | 24 September 2020 |
|
|
||||
Justin Ede | Ymddiriedolwr | 22 September 2019 |
|
|
||||
Richard Mark Barron | Ymddiriedolwr | 23 September 2018 |
|
|
||||
Hilary Plaskett | Ymddiriedolwr | 18 September 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.