Dogfen lywodraethu ST MARK'S SCHOOL HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 278938
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 24/04/1981 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18/11/2007 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 09/05/2012 AS AMENDED BY SCHEME DATED 06 FEB 2020 as amended on 19 Mar 2020 as amended on 19 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUPILS AT ST MARK'S CHURCH OF ENGLAND PRIMARY SCHOOL, HADLOW DOWN, BY PROVIDING, AT THE DISCRETION OF THE MANAGING TRUSTEES, FINANCIAL ASSISTANCE TO THE SCHOOL'S BOARD OF GOVERNORS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.