Hanes ariannol ST THOMAS GARNET SCHOOL ASSOCIATION LIMITED

Rhif yr elusen: 279608
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2016 31/07/2017 31/07/2018 31/07/2019 31/10/2020
Cyfanswm Incwm Gros £683.30k £749.50k £784.89k £681.48k £453.86k
Cyfanswm gwariant £639.96k £676.15k £701.71k £720.44k £929.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £83.57k £99.61k £151.65k £103.50k £153.15k
Incwm o roddion a chymynroddion £0 £192 £100 £23 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £661.86k £727.74k £762.39k £667.05k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £21.44k £21.57k £21.50k £14.41k N/A
Incwm - Arall £0 £0 £900 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £639.96k £676.15k £701.71k £720.44k N/A
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu £56.97k £48.38k £54.62k £58.40k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 N/A