THE HAMPSHIRE SCHOOL 50TH ANNIVERSARY EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We make grants and bursaries for educational purposes to individual pupils, former pupils and the children of former pupils of the Hampshire School, Knightsbridge; we also make grants to organisations on behalf of individuals or groups of such pupils, former pupils and children of former pupils of the Hampshire School, Knightsbridge .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Kensington And Chelsea
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 1980: Cofrestrwyd
- 09 Rhagfyr 2010: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 22 Mawrth 2011: Re-registered
- THE HAMPSHIRE SCHOOL ANNIVERSARY TRUST (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVE GRAINGER | Cadeirydd |
|
|
|||||
ARTHUR GEORGE BRAY | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
DONAL ANTHONY JOHN BRENNAN | Ymddiriedolwr | 25 March 2015 |
|
|
||||
Simon John de Wardener | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 15 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 15 Ebrill 2025 | 350 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | 79 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 25 Mawrth 2022 | 329 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 4TH JULY 1980
Gwrthrychau elusennol
(1) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN CONNECTION WITH THE SCHOOL; (2) THE AWARD OF SCHOLARSHIPS TENABLE AT THE SCHOOL; (3) THE AWARD OF PRIZES EXHIBITIONS OR AWARDS ON GROUNDS OF MERIT TO PUPILS OF THE SCHOOL; (4) THE MAKING OF GRANTS OR BURSARIES TO PUPILS OF THE SCHOOL WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE; (5) THE AWARD OF SCHOLARSHIPS PRIZES EXHIBITIONS OR AWARDS ON THE GROUNDS OF MERIT OR ACHIEVEMENT TO FORMER PUPILS OR THE CHILDREN OF FORMER PUPILS OF THE SCHOOL WHO ARE UNDERGOING FULL-TIME EDUCATION OR TRAINING; (6) THE MAKING OF GRANTS OR BURSARIES TO FORMER PUPILS OR THE CHILDREN OF FORMER PUPILS OF THE SCHOOL WHO ARE UNDERGOING FULL-TIME EDUCATION OR TRAINING AND ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 6
Queens Mansions
Brook Green
London
W6 7EB
- Ffôn:
- 02076024612
- E-bost:
- info@hampshireschools.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window