THE PITMINSTER CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Relief of the poor. A grant for the benefit of the Parish. Provide a personal alarm. Assist a visit to a family member in hospital. Make Christmas grants to the less well off.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 08 Hydref 1980: Cofrestrwyd
- PITMINSTER CHARITY (Enw gwaith)
- CHARITY FOR ALLOTMENTS (Enw blaenorol)
- PITMINSTER CHARITY (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN KEITH WHATMORE | Cadeirydd | 12 October 2019 |
|
|
||||
Dr JAMES HENRY YOXALL | Ymddiriedolwr | 19 July 2024 |
|
|||||
Deborah Anne Tyzack | Ymddiriedolwr | 14 October 2021 |
|
|
||||
Jayne Fallon | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
TOBY SEBASTIAN KAYE SNELL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.02k | £4.14k | £2.59k | £2.49k | £2.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.66k | £2.90k | £2.97k | £2.80k | £2.90k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Mehefin 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 03 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 16 Mai 2021 | 16 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INCLOSURE AWARD DATED 26TH MARCH 1851 SCHEME OF 23RD MARCH 1981 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION (CONCURRED WITH BY THE CHARITY COMMISSIONERS UNDER S.74 OF THE CHARITIES ACT 1993 DATED 1ST MARCH 2002.
Gwrthrychau elusennol
(1)THE TRUSTEES SHALL APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN RELIEVING EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE PARISH OF PITMINSTER WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS BY MAKING GRANTS OF MONEY OR-PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES CALCULATED TO REDUCE THE NEED, HARDSHIP OR DISTRESS OF SUCH PERSONS. IN EXCEPTIONAL CASES THE TRUSTEES MAY GRANT RELIEF TO PERSONS OTHERWISE ELIGIBLE THEREFOR WHO ARE RESIDENT IMMEDIATELY OUTSIDE THE SAID PARISH BUT IN THE OPINION OF THE TRUSTEES OUGHT NEVERTHELESS FOR SUFFICIENT REASON TO BE TREATED AS IF RESIDENT THEREIN OR WHO ARE LOCATED FOR THE TIME BEING WITHIN THAT PARISH. (2)IF AND IN SO FAR AS, THE INCOME FOR ANY YEAR IS NOT REQUIRED FOR APPLICATION IN MANNER AFORESAID THE TRUSTEES MAY APPLY THE SAME: (A)FOR THE UPKEEP OF A RECREATION GROUND OR GROUNDS FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE SAID PARISH; OR (B)FOR SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE SAID PARISH AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Hollybank
Sellicks Green
TAUNTON
TA3 7SD
- Ffôn:
- 01823421751
- E-bost:
- adrianwhatmore248@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window