MERCIAN VOLUNTEERS REGIMENTAL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve persons who are serving or who have served in the 1st and 2nd Battalions of the Mercian Volunteers and in the Worcestershire and Staffordshire Companies of the Light Infantry and Mercian Volunteers and their widows, children or other dependents who are in conditions of need, hardship or distress. To promote the efficiency of the Mercian Volunteers and to maintain its traditions
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Birmingham
- Dudley
- Dwyrain Swydd Gaerlleon
- Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
- Swydd Derby
- Swydd Gaerwrangon
- Swydd Nottingham
- Swydd Stafford
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 19 Rhagfyr 1980: Cofrestrwyd
- MERCIAN VOLUNTEERS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lt Col Retd Anthony Angel | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|||||
Mike Pilkington | Ymddiriedolwr | 13 March 2022 |
|
|
||||
Stuart McDonald | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Stephen Whaite | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Mick Langley | Ymddiriedolwr | 01 March 2020 |
|
|
||||
Mr R Bates | Ymddiriedolwr | 06 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £578 | £1.04k | £1.25k | £2.33k | £498 | |
|
Cyfanswm gwariant | £295 | £1.27k | £1.23k | £1.83k | £724 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 07 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 17 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 6 NOVEMBER 1980 AS AMENDED ON 27 SEPTEMBER 2005, 8 MARCH 2006, 18 MARCH 2007 AND 6 MARCH 2011
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS WHO ARE SERVING OR WHO HAVE SERVED IN THE 1ST AND 2ND BATTALIONS OF THE MERCIAN VOLUNTEERS AND IN THE WORCESTERSHIRE AND STAFFORDSHIRE COMPANIES OF THE FORMER LIGHT INFANTRY AND MERCIAN VOLUNTEERS AND THEIR WIDOWS, CHILDREN OR OTHER DEPENDANTS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS. 2. TO PROMOTE THE EFFICIENCY OF THE MERCIAN VOLUTEERS AND TO MAINTAIN ITS TRADITIONS AND ITS ESPRIT DE CORPS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
29 Merston Drive
Didsbury
MANCHESTER
Select
M20 5NT
- Ffôn:
- 07786544286
- E-bost:
- tonyangel22@outlook.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window