THE OUTREACH TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Church and associated activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
4 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Dinas Plymouth
Llywodraethu
- 08 Gorffennaf 1981: Cofrestrwyd
- PEVERELL COMMUNITY CHURCH (Enw gwaith)
- PLANTINGS SCHOOL (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEORGE PLENDERLEITH | Cadeirydd | 19 March 2011 |
|
|
||||
Lyn Benson | Ymddiriedolwr | 03 February 2020 |
|
|
||||
DAVID POTTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.27k | £18.94k | £21.65k | £21.46k | £20.36k | |
|
Cyfanswm gwariant | £28.84k | £9.33k | £34.31k | £21.97k | £15.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 11 Ebrill 2024 | 66 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 02 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 19 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 02 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6TH MARCH 1981
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE GOSPEL OF OUR LORD JESUS CHRIST IN GREAT BRITAIN GENERALLY AND IN THE PLYMOUTH AREA IN PARTICULAR, IN ACCORDANCE WITH THE EVANGELICAL FAITH. (B) THE RELIEF OF THE AGED AND IN PARTICULAR BY THE PROVISION OF A DAY CENTRE FOR AGED PERSONS IN NEED AND FOR SINGLE PERSONS WHO ARE IN NEED BY REASON OF POVERTY, SICKNESS OR ADVERSE CIRCUMSTANCES. (C) THE PROVISION OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR HOMELESS POOR PERSONS AND IN PARTICULAR YOUNG SINGLE GIRLS WHO ARE IN MORAL DANGER.
Maes buddion
GREAT BRITAIN BUT PLYMOUTH AREA IN PARTICULAR
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
33 Old Park Road
PLYMOUTH
PL3 4PY
- Ffôn:
- 01752254342
- E-bost:
- info@peverellcomunitychurch.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window