THE CUBIC STONE LODGE (NO 4720) BENEVOLENT FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Activities/ donations from lodge and lodge menbers
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Essex
Llywodraethu
- 21 Medi 1981: Cofrestrwyd
- 08 Chwefror 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2013 | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £31 | £35 | £108 | £25 | £77 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.20k | £1.38k | £0 | £1.22k | £2.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2017 | 03 Chwefror 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2016 | 10 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2015 | 25 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2014 | 03 Chwefror 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 31ST MARCH 1981
Gwrthrychau elusennol
TO APPLY BOTH THE CAPITAL AND INCOME OF THE BENEVOLENT FUND TO OR FOR THE RELIEF OF SUCH POOR AND DISTRESSED BROTHER MASONS OR THEIR POOR AND DISTRESSED WIDOWS AND CHILDREN OR TO OR FOR THE BENEFIT OF SUCH MASONIC CHARITIES OR OTHER CHARITABLE INSTITUTIONS SOCIETIES AND OBJECTS AS THE LODGE SHALL IN DULY CONSTITUTED MEETING FROM TIME TO TIME DIRECT.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window