Ymddiriedolwyr NORTH WEST KENT FAMILY HISTORY SOCIETY
Rhif yr elusen: 282627
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Robert Crooks | Ymddiriedolwr | 29 April 2024 |
|
|
||||
Nigel Durrant | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Paul Graham Merrington | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
Hilary Gay Waters | Ymddiriedolwr | 12 July 2023 |
|
|
||||
BARBARA ATTWATERS | Ymddiriedolwr | 20 July 2011 |
|
|
||||
JANET ROSE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BARBARA OLIVE PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.