ymddiriedolwyr THE MANOR HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 283083
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAVID LEIBLING MA | Cadeirydd |
|
|
|||||
Michele Ruth Saffer | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|||||
Edward Benjamin Caplin | Ymddiriedolwr | 24 April 2020 |
|
|
||||
Paul Israel | Ymddiriedolwr | 30 April 2018 |
|
|||||
Paul Langsford | Ymddiriedolwr | 30 April 2017 |
|
|
||||
paul winter | Ymddiriedolwr | 05 November 2013 |
|
|||||
PHILIP SIMMONS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.