JACOB MENDELSON SCHOLARSHIP TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Objects are: 1. A Scholarship for the benefit of any talented and needy student of the arts. 2. To make grants, contributions and payments to any school, university, foundations etc. having the object of promoting the Arts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 26 August 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 27 Awst 1981: Cofrestrwyd
- 07 Mai 2019: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 26/08/2014 | 26/08/2015 | 26/08/2016 | 26/08/2017 | 26/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.49k | £5.04k | £6.39k | £815 | £211 | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.64k | £3.64k | £6.14k | £3.64k | £2.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 26 Awst 2018 | 27 Awst 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Awst 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Awst 2017 | 27 Awst 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Awst 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Awst 2016 | 27 Awst 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Awst 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 26 Awst 2015 | 14 Medi 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 26 Awst 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED 30TH OCTOBER 1979
Gwrthrychau elusennol
1. A SCHOLARSHIP FOR THE BENEFIT OF ANY TALENTED AND NEEDY STUDENT OF THE ARTS IN ANY PART OF THE WORLD. 2. TO MAKE GRANTS CONTRIBUTIONS AND PAYMENTS TO ANY SCHOOL UNIVERSITY FOUNDATION CORPORATE BODY INSTITUTION ASSOCIATION OR FUND HAVING FOR ITS OBJECT THE PROMOTION OF THE ARTS. 3. TO ESTABLISH OR ENDOW WITHIN SUCH A PERIOD AS IS LAWFUL EITHER SOLELY OR JOINTLY WITH ANY PERSON, PERSONS OR CORPORATION ANY MUSEUM EDUCATIONAL INSTITUTION OR ANY CHAIR OR READERSHIP IN ANY UNIVERSITY COLLEGE OR EDUCATIONAL INSTITUTION IN ANY PART OF THE WORLD WHOSE OBJECT IS OR SHALL BE TO PROMOTE THE STUDY OF THE ARTS.
Maes buddion
WORLDWIDE
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window