Hanes ariannol EXETER AND EAST DEVON SPORTS ASSOCIATION FOR THE DISABLED

Rhif yr elusen: 284400
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £6.27k £184 £1.35k £1.20k £940
Cyfanswm gwariant £9.97k £839 £4.03k £7.27k £4.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A