THE MENUHIN COMPETITION TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Preparations for the eighteenth Menuhin Competition to be held in Richmond 2020. The after-care of past prize-winners, as well as exploring possible venues for future competitions.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Ebrill 1982: Cofrestrwyd
- 11 Rhagfyr 2024: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- THE YEHUDI MENUHIN INTERNATIONAL COMPETITION FOR YOUNG VIOLINISTS (Enw gwaith)
- THE YEHUDI MENUHIN INTERNATIONAL VIOLIN COMPETITION TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- YEHUDI MENUHIN YOUNG VIOLINISTS INTERNATIONAL COMPETITION TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £282.89k | £134.93k | £134.73k | £32.99k | £17.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £197.32k | £224.81k | £228.16k | £112.27k | £90.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £15.13k | £11.72k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 24 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 24 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Mehefin 2024 | 52 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 19 Mai 2023 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 19 Mai 2023 | 19 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 30 Mehefin 2022 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 30 Mehefin 2022 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 03 Mehefin 2021 | 34 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 03 Mehefin 2021 | 34 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8TH FEBRUARY 1982 AND AMENDED 11 MAY 1997, 10 JULY 2002 AND 17 NOVEMBER 2010. AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 27/03/2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, MAINTAIN, IMPROVE AND ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN ANY PART OF THE WORLD PARTICULARLY BY THE PROMOTION OF VIOLIN COMPETITIONS AND EDUCATIONAL MUSICAL CONCERTS, AND TO FORMULATE, PREPARE AND ESTABLISH SCHEMES. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM DATED 8TH FEBRUARY 1982).
Maes buddion
ANY PART OF THE WORLD
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window