Hanes ariannol PENNY BROHN CANCER CARE
Rhif yr elusen: 284881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.06m | £2.69m | £2.93m | £2.29m | £2.27m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.04m | £3.16m | £2.80m | £2.24m | £2.84m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £75.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.34m | £1.85m | £1.81m | £1.36m | £1.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £327.56k | £346.29k | £35.00k | £148.00k | £369.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £397.73k | £489.96k | £536.00k | £702.00k | £784.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £338 | £396 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £553.00k | £75.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £355.00k | £53.40k | £222.00k | £475.00k | £182.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.31m | £2.37m | £2.30m | £1.85m | £2.40m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £733.67k | £791.12k | £499.00k | £393.00k | £433.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £41.79k | £43.38k | £13.00k | £0 | £15.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.