THE BRITISH THORACIC SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Society exists to improve the care of people with respiratory illnesses. We publish treatment guidelines; audits & quality improvement tools; provide education activities ; annual research conference and workforce planning. We work with clinical leaders and others including the public to promote respiratory health; to advocate for access to specialist treatment; and share best practice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Cyfanswm incwm:
£3,079,117
Roddion a chymynroddion | £2.66k | |
Weithgareddau elusennol | £3.00m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £74.69k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£3,082,019
Codi arian | £43.17k | |
Weithgareddau elusennol | £3.04m | |
Arall | £0 |
£341,724 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £43.17k | |
Gwariant elusennol | £3.04m |
Codi arian a Arall Gwariant | £43.17k | |
Gwariant elusennol | £3.04m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £338.82k |
Pobl

18 Gweithwyr
14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 1 |
£100k i £110k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 25 Awst 1982: Cofrestrwyd
- B T S (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Richard Russell | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|||||
Professor Mona Bafadhel | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Professor Robina Coker | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Lucy Davies | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Caroline Nokes | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Dr Andrew Molyneux | Ymddiriedolwr | 28 November 2024 |
|
|
||||
Dr Daniel Smith | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|
||||
Dr Nick Maskell Professor | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Dr Alanna Hare | Ymddiriedolwr | 22 November 2023 |
|
|||||
Dr Laura-Jane Smith | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Alison Armstrong | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Professor Adam Hill | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Professor Andres Floto | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Dr MARTIN ALLEN | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.34m | £2.29m | £2.20m | £2.74m | £3.08m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.53m | £2.29m | £2.18m | £2.69m | £3.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £56.35k | £68.91k | £2.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.28m | £2.24m | £2.09m | £2.61m | £3.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £60.10k | £47.83k | £51.91k | £57.46k | £74.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £56.00k | £68.91k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.49m | £2.25m | £2.15m | £2.65m | £3.04m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £37.35k | £38.65k | £31.71k | £40.85k | £43.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £85.76k | £102.47k | £137.94k | £183.56k | £176.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £40.92k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £37.35k | £38.65k | £31.71k | £40.85k | £43.17k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.70m | £1.62m | £1.56m | £5.71m | £1.47m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.07m | £4.46m | £4.39m | £466.27k | £4.89m | |
|
Cyfanswm asedau | £1.47m | £1.74m | £1.89m | £2.23m | £2.54m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £890.22k | £1.04m | £1.06m | £1.26m | £1.42m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 02 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 07 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 11 Tachwedd 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 09 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 21 JUNE 1982 AS AMENDED 15 JULY 1988 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 13 DECEMBER 1999, 1 DECEMBER 2004, 6 DECEMBER 2006, 2 DECEMBER 2008 AND 17 DECEMBER 2009 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 DEC 2016 as amended on 27 Nov 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE SOCIETY ("THE OBJECTS") ARE THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF PUBLIC HEALTH BY PROMOTING THE BEST STANDARDS OF CARE FOR PATIENTS WITH RESPIRATORY AND ASSOCIATED DISORDERS, ADVANCING KNOWLEDGE ABOUT THEIR CAUSES, PREVENTION AND TREATMENT AND PROMOTING THE PREVENTION OF RESPIRATORY DISORDERS.
Maes buddion
ANY PART OR PARTS OF THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
17 DOUGHTY STREET
LONDON
WC1N 2PL
- Ffôn:
- 02078318778
- E-bost:
- bts@brit-thoracic.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window