ymddiriedolwyr RUSHDEN HISTORICAL TRANSPORT SOCIETY
Rhif yr elusen: 285535
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Lewis | Cadeirydd | 05 December 2022 |
|
|
||||
Mark Lawman | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Robert Smith | Ymddiriedolwr | 01 September 2021 |
|
|
||||
David Chambers | Ymddiriedolwr | 01 May 2021 |
|
|
||||
David Floyd | Ymddiriedolwr | 06 December 2017 |
|
|
||||
JOHN EWART SUGARS | Ymddiriedolwr | 06 September 2011 |
|
|||||
COLIN ROWLAND ROBINSON | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.