ymddiriedolwyr MUSIC FOR YOUTH
Rhif yr elusen: 285831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Merckx | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
Isabel Churcher | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|
||||
John Mark Dixon Mr | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Collin Hills | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Jonathan Pelluet | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Charlotte Moor | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Elizabeth Hutchinson | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Simon Bull | Ymddiriedolwr | 17 June 2020 |
|
|
||||
Judith Kingston | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.