THE WEST THORNTON SCHOOL ASSOCIATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
school association - raising money for children
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2016
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Croydon
- Surrey
Llywodraethu
- 13 Hydref 1983: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- WEST THORNTON SCHOOL ASSOCIATION (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.85k | £6.07k | £3.92k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.26k | £5.35k | £3.15k | £196 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2016 | 12 Mehefin 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2015 | 16 Hydref 2016 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2015 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 28/09/1983 AS AMENDED ON 24/03/2011
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS OF THE SCHOOL BY PROVIDING AND ASSISTING IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR EDUCATION AT THE SCHOOL (NOT NORMALLY PROVIDED BY THE LOCAL EDUCATION AUTHORITY).
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF THE SCHOOL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window