ASHENDON PLAYING FIELDS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision and maintenance of playing field facilities including football pitch, all-weather sports court, pavilion, children's play equipment etc, allotments, paddock and car-parking.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Buckingham
Llywodraethu
- 13 Chwefror 1984: Cofrestrwyd
- ASHENDON PLAYING FIELD ASSOCIATION (Enw gwaith)
- ASHENDON RECREATION GROUND (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ANDREW JOHN THEOBALD | Cadeirydd | 30 August 2011 |
|
|||||
Georgina Dawn Meddows-Smith | Ymddiriedolwr | 08 November 2022 |
|
|
||||
Liam Brendan Cummings | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
Susan Marie Cummings | Ymddiriedolwr | 26 September 2017 |
|
|
||||
David Owen Crwys-Williams | Ymddiriedolwr | 04 December 2014 |
|
|
||||
CATHERINE JAMIESON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.21k | £2.02k | £27.44k | £37.17k | £3.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £956 | £4.30k | £8.58k | £47.31k | £5.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 06 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 19 Medi 2024 | 227 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 19 Medi 2024 | 227 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 15 Mawrth 2023 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | 15 Mawrth 2023 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 05 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 03 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONVEYANCE DATED 20/12/1983 AS AMENDED ON 02/09/2010
Gwrthrychau elusennol
RECREATION GROUND FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF ASHENDON IN THE COUNTY OF BUCKINGHAMSHIRE.
Maes buddion
ASHENDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rose Cottage
Lower End
Ashendon
AYLESBURY
Buckinghamshire
HP18 0HE
- Ffôn:
- 07778101050
- E-bost:
- theo@doctors.org.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window