TAUNTON DEANE ASSOCIATION FOR NEIGHBOURHOOD CARE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision of services which assist the disabled, frail and elderly of Taunton Deane to live independant lives in the home of their choice. The services provided are:- gardening included lawn cutting, hedge trimming and general tidying of the garden. basic internal decoration to include wall papering and painting. ACTIVITIES PRESENTLY SUSPENDED
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gwlad Yr Haf
Llywodraethu
- 01 Mai 1984: Cofrestrwyd
- 13 Chwefror 2013: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- GARDENING CARE (Enw gwaith)
- NEIGHBOURHOOD CARE (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.35k | £98.21k | £120.51k | £96.38k | £90.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £115.51k | £109.02k | £116.07k | £106.43k | £98.15k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 18 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 31 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2011 | 01 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2011 | 07 Tachwedd 2011 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2010 | 27 Medi 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2010 | 27 Medi 2010 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | 26 Tachwedd 2009 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | 24 Tachwedd 2009 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AND RULES ADOPTED 27TH MARCH 1984 AS AMENDED 3RD SEPTEMBER 1998
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN TAUNTON DEANE AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF NEED, HARDSHIP, DISTRESS AND SICKNESS.
Maes buddion
TAUNTON DEAN
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window