ymddiriedolwyr HAVANT AND DISTRICT ORCHESTRAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 288747
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rebecca Jane Hill | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|
||||
Wendy Margaret Stafford | Ymddiriedolwr | 21 July 2023 |
|
|
||||
Cath Hutchin | Ymddiriedolwr | 08 September 2017 |
|
|
||||
Helen Taylor | Ymddiriedolwr | 08 September 2016 |
|
|
||||
MICHAEL GEOFFREY COOK | Ymddiriedolwr | 10 March 2015 |
|
|||||
Barbara Elizabeth Martin | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
||||
Stuart Annable | Ymddiriedolwr | 21 October 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.