CHARITABLE ASSOCIATION OF THE FRIENDS OF SWINDON YOUNG MUSICIANS

Rhif yr elusen: 288885
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The charity exists to secure the future of young musicians in Swindon Wiltshire and the surrounding area. The charity provides support to young musicians and values access to music for all young people from all backgrounds.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £3,015

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swindon

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Mawrth 1984: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • Youth Music Swindon (Enw gwaith)
  • FRIENDS OF SWINDON YOUNG MUSICIANS ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Y Comisiwn Ansawdd Gofal
  • Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
  • Cartrefi Lloegr
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BOB BARRETT Cadeirydd 03 February 2013
THE OPEN DOOR CENTRE (SWINDON & DISTRICT) LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CHERNOBYL CHILDREN IN NEED
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 277 diwrnod
VOLUNTARY ACTION - SWINDON
Derbyniwyd: Ar amser
STEP (SWINDON)
Derbyniwyd: Ar amser
THE NEW MECHANICS INSTITUTION PRESERVATION TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
Erica McDonagh Ymddiriedolwr 05 January 2018
Dim ar gofnod
Marcia Scales Ymddiriedolwr 14 April 2017
Dim ar gofnod
Jo McHugh Ymddiriedolwr 11 June 2016
Dim ar gofnod
STEPHANIE READ Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £42 £0 £0
Cyfanswm gwariant £183 £604 £1.48k £2.36k £3.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 14 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 12 Awst 2024 194 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 19 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 27 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 19 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
FRIENDS OF SWINDON YOUNG MUSICIAN
91 David Murray John Tower
SWINDON
SN1 1LZ
Ffôn:
01793491692
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael