THE TORRIDGESIDE TALKING NEWSPAPER FOR THE BLIND

Rhif yr elusen: 289676
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To provide recordings, on CDs and audio tapes, of local newspapers for blind and handicapped local residents.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 08 June 2024

Cyfanswm incwm: £52
Cyfanswm gwariant: £199

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Anabledd
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Gorffennaf 1984: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
BRIAN DAVID HALL-TOMKIN Cadeirydd
Dim ar gofnod
MIKE JOHNS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 08/06/2020 08/06/2021 08/06/2022 08/06/2023 08/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £201 £119 £5.07k £221 £52
Cyfanswm gwariant £524 £269 £669 £821 £199
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 08 Mehefin 2024 25 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 08 Mehefin 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 08 Mehefin 2023 10 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 08 Mehefin 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 08 Mehefin 2022 03 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 08 Mehefin 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 08 Mehefin 2021 25 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 08 Mehefin 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 08 Mehefin 2020 20 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 08 Mehefin 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
11 Beach Road
Westward Ho
BIDEFORD
EX39 1HQ
Ffôn:
01237471667
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael