RNEBS ALSTON MEMORIAL HISTORICAL SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide and maintain a Museum for the exhibition to the public including members of the Engineering Branch of the Royal Navy of documents artifacts and memorabilia and other items connected with the Engineering Branch, for the purpose of educating the public and members of the Engineering Branch in Engineering and it's traditions from it's conception to the present day.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Hampshire
Llywodraethu
- 18 Gorffennaf 1984: Cofrestrwyd
- H M S SULTAN - MARINE ENGINEERING MUSEUM (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Captain Royal Navy Mark Ian Hamilton | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Commander Royal Navy William Thomas Poole King | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Lieutenant Commander LUKE DANIEL HADDON RN | Ymddiriedolwr | 01 August 2023 |
|
|
||||
LIEUTENANT ROYAL NAVY STEPHEN SWINDLEY RN | Ymddiriedolwr | 08 May 2023 |
|
|
||||
LIEUTENANT ROYAL NAVY Vincent Roland Pietersz RN | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|
||||
WO RN PHILIP BOLTON | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
JOHN WILLIAM STAINES | Ymddiriedolwr | 25 September 2019 |
|
|
||||
David James White | Ymddiriedolwr | 01 September 2015 |
|
|||||
KENNETH MILDENER | Ymddiriedolwr | 22 September 2011 |
|
|
||||
DEREK WEAVER MBE | Ymddiriedolwr | 01 September 1992 |
|
|
||||
ROGER WILLIAM BURNHAM ROBERTS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.38k | £1.16k | £1.31k | £1.79k | £1.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.05k | £2.73k | £204 | £97 | £12 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 07 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 04 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 14 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12TH JUNE 1984
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AND MAINTAIN AN EXHIBITION FOR MEMBERS OF THE PUBLIC INCLUDING THE ENGINEERING BRANCH OF THE ROYAL NAVY OF DOCUMENTS, ARTEFACTS, MEMORABILIA AND OTHER ITEMS CONNECTED WITH ENGINEERS OF THE SAID ENGINEERING BRANCH FOR THE PURPOSES OF EDUCATING THE PUBLIC AND MEMBERS OF THE SAID ENGINEERING BRANCH IN ENGINEERING AND IN ITS TRADITIONS, OF FURTHERING ESPIRIT DE CORPS' THROUGH KNOWLEDGE OF THE PAST, AND OF PROMOTING ITS EFFICIENCY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
H M S SULTAN
MILITARY ROAD
GOSPORT
PO12 3BY
- Ffôn:
- 02392542468
- E-bost:
- weaverd22@talktalk.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window