ymddiriedolwyr KEW COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 289707
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Louise Fluker | Cadeirydd | 27 September 2021 |
|
|
||||
Gillian Thorpe | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|||||
Caroline Smee | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||
Gill Linthwaite | Ymddiriedolwr | 23 November 2023 |
|
|
||||
David Polya | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Williams | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||
Dominic Evans | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|||||
Diana Mary Ormond | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
John Armitstead | Ymddiriedolwr | 04 October 2018 |
|
|
||||
Rita Kamat | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
||||
Stephen Robinson | Ymddiriedolwr | 07 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.