Ymddiriedolwyr THE ARTS SOCIETY DORSET COUNTY
Rhif yr elusen: 290307
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jane Valentine Simson | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
WILLIAM JOHN CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
SUSAN WHITE | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Jill Frances Crook | Ymddiriedolwr | 17 August 2020 |
|
|
||||
SONIA KAY MORRIS | Ymddiriedolwr | 10 August 2020 |
|
|
||||
Ann Rosemary ACHESON | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Margot Eva GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 10 October 2019 |
|
|
||||
Susan Elizabeth HOXEY | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
Susan Mary WALKER | Ymddiriedolwr | 09 October 2019 |
|
|
||||
CDR KEITH MARTIN COLOGNE SIMMONS AFC | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.