ST JOHN'S (CATFORD) ORGAN TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Nid oes gwybodaeth ar gael am weithgareddau'r elusen.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2006
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Lewisham
Llywodraethu
- 19 Tachwedd 1984: Cofrestrwyd
- 08 Chwefror 2008: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2004 | 05/04/2005 | 05/04/2006 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7 | £14 | £1.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £1.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2007 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2006 | 09 Awst 2006 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2006 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2005 | 09 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2005 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2004 | 11 Awst 2004 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2004 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 11 SEPTEMBER 1984
Gwrthrychau elusennol
ECCLESIASTICAL, EDUCATIONAL OR OTHER CHARITABLE PURPOSES IN CONNECTION WITH THE CHURCH OF ST. JOHN BAPTIST, SOUTHEND, CATFORD, LONDON.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window