Hanes ariannol THE WGT MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 290357
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 12/11/2020 12/11/2021 12/11/2022 12/11/2023 12/11/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £425 £2.49k £1.69k £1.13k
Cyfanswm gwariant £500 £3.10k £370 £1.44k £687
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A