ymddiriedolwyr THE SALTASH AND DISTRICT AGE CONCERN COMMITTEE
Rhif yr elusen: 290997
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH EDGCOMBE | Ymddiriedolwr | 25 November 2022 |
|
|
||||
YVONNE HOPE | Ymddiriedolwr | 25 October 2021 |
|
|
||||
Adrian Shergold | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
MICHAEL JAMES FINCH | Ymddiriedolwr | 25 July 2019 |
|
|
||||
ALMA ORGACKI | Ymddiriedolwr | 21 January 2016 |
|
|
||||
MARY ETHEL GRANT | Ymddiriedolwr | 01 December 2015 |
|
|
||||
DIANE SHANN | Ymddiriedolwr | 01 February 2012 |
|
|
||||
MRS JILL PROUT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.