THE REDCOATS SOCIETY, THE SOCIETY OF FRIENDS OF THE RIFLES (BERKSHIRE AND WILTSHIRE) MUSEUM

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To support The Rifles (Berkshire & Wiltshire) Museum
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 07 Mawrth 1985: Cofrestrwyd
- THE REDCOATS SOCIETY, THE SOCIETY OF FRIENDS OF THE RIFLES (BERKSHIRE AND WILTSHIRE) MUSEUM (Enw gwaith)
- THE SOCIETY OF FRIENDS OF THE REGIMENTAL MUSEUM THE DUKE OF EDINBURGH'S ROYAL REGIMENT (BERKSHIRE AND WILTSHIRE) (Enw blaenorol)
- THE SOCIETY OF FRIENDS OF THE ROYAL GLOUCESTERSHIRE BERKSHIRE & WILTSHIRE REGIMENT(SALISBURY) MUSEUM (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Cook | Cadeirydd | 24 July 2024 |
|
|||||
William Horace Sherman | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
John Marsh | Ymddiriedolwr | 12 March 2014 |
|
|
||||
MARTIN JOHN MCINTYRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR CHRIS BACON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LT COL RETD JOHN VENUS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LT COL RETD NORMAN WILLIAM MINTY | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.48k | £1.86k | £1.46k | £2.70k | £2.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.70k | £4.27k | £0 | £10 | £1.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 16 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11TH APRIL 1997 AND AMENDED BY RESOLUTION ON 18 JUNE 2008.
Gwrthrychau elusennol
THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY PROMOTION, SUPPORT, ASSISTANCE AND IMPROVEMENT OF THE REGIMENTAL MUSEUM THROUGH THE ACTIVITY OF A GROUP OF FRIENDS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE WARDROBE
58 THE CLOSE
SALISBURY
WILTSHIRE
SP1 2EX
- Ffôn:
- 01980 731070
- E-bost:
- sjrvenus@sky.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window