THE AUSTIN CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 291345
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

We are a small family charity, not donating more than ?500 a year to individual charities or persons involved in fund raising for a charity. We have set charities we donate to each year. Therefore, we do not donate to any charities that we have never had contact before, or are out of our area of concern.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 04 April 2017

Cyfanswm incwm: £300
Cyfanswm gwariant: £285

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 18 Mawrth 1985: Cofrestrwyd
  • 09 Hydref 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • RUTH V AUSTIN & CLARE S LUBIN (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 04/04/2013 04/04/2014 04/04/2015 04/04/2016 04/04/2017
Cyfanswm Incwm Gros £300 £300 £300 £375 £300
Cyfanswm gwariant £351 £405 £359 £300 £285
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2019 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2019 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2018 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2018 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2017 29 Tachwedd 2017 Ar amser
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2017 Not Required
Adroddiad blynyddol 04 Ebrill 2016 31 Awst 2016 Ar amser
Cyfrifon a TAR 04 Ebrill 2016 Not Required