Ymddiriedolwyr 4TH UCKFIELD (HOLY CROSS) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 291658
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Lees | Cadeirydd | 01 February 2021 |
|
|
||||
Patricia Morgan | Ymddiriedolwr | 16 September 2023 |
|
|
||||
Abbie-Leigh Waller | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|
||||
Chris Weller | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||
Gregory Richards | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
Claire Howarth | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
David Brown | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
David Munn | Ymddiriedolwr | 14 January 2018 |
|
|
||||
Gillian Huxley | Ymddiriedolwr | 11 September 2017 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.