Hanes ariannol ST MARY'S SCHOOL SHAFTESBURY TRUST
Rhif yr elusen: 292845
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.64m | £6.26m | £5.98m | £5.28m | £4.73m | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.65m | £6.41m | £6.14m | £5.74m | £5.64m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £800 | £9.17k | £750 | £344 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £40.42k | £72.40k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.63m | £6.25m | £5.97m | £5.24m | £4.66m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.31k | £8.16k | £49.99k | £2.64k | £132 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £34.61k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.63m | £6.39m | £6.14m | £5.70m | £5.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £38.48k | £86.54k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £27.41k | £22.07k | £22.37k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.