ELIZABETH MIDDLETON TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The propagation and dissemination, in all parts of the world, of the truths and doctrines of the Christian Faith.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
- Swydd Gaergrawnt
- Gogledd Iwerddon
- Ukrain
Llywodraethu
- 20 Mawrth 1987: Cofrestrwyd
- RESSHARE LIMITED (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MICHAEL WILLIAM MIDDLETON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ELIZABETH MIDDLETON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £132.00k | £155.00k | £100.00k | £454.00k | £31.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.18k | £155.57k | £101.73k | £446.48k | £4.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 09 Ebrill 2024 | 254 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 09 Ebrill 2024 | 254 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Chwefror 2022 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Chwefror 2022 | 21 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 24 Chwefror 2021 | 24 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 24 Chwefror 2021 | 24 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2019 | 30 Ionawr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2019 | 30 Ionawr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 19 MAR 1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 JAN 1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01 OCT 1986 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19 MAR 2015 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 24 NOV 2016
Gwrthrychau elusennol
(I) THE PROPOGATION AND DISSEMINATION IN ALL PARTS OF THE WORLD (WITH PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVE REFERENCE TO THOSE PARTS POPULARLY KNOWN AS "THE THIRD WORLD") OF THE TRUTHS AND DOCTRINES OF TE PROTESTANT EVANGLEICAL FAITH INCLUDING THE FURTHERANCE AND ENCOURAGEMENT IN THE UNITED KINGDOM AND OVERSEAS OF CHRISTIAN TEACHIN AND EDUCATION THE ADVANCEMENT OF THE PROTESTANT AND EVANGELICAL TENETS OF THE CHRISTIAN FAITH AND THE ENCOURAGEMENT OF MISSIONARY ENTERPRISE. (II) THE PROMOTION AND STRENGTHENING OF THE LIFE AND WITNESS OF PROTESTANT EVANGELICAL CHURCHES AND GROUPS IN ALL PARTS OF THE WORLD BY MEANS OF THE PRODUCTION PRINTING PUBLISHING AND DISTRIBUTION BY GIFT LOAN OR SALE OR OTHERWISE OF CHRISTIAN LITERATURE. (III) THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF THE GRAMAPHONE RECORDS DISCS TAPE RECORDINGS AND OTHER FORMS OF RECORDING AND REPRODUCING THE CHRISTIAN GOSPEL. (IV) SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE COMPANY SHALL DETERMINE. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM OF ASSOICATION).
Maes buddion
THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ditton Hall
High Street
Fen Ditton
Cambridge
CB5 8ST
- Ffôn:
- 01223 295922
- E-bost:
- david.sykes@shinxc.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window