SPRINGBOARD COMMUNITY TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist in promotion and benefit of the charitable work of Springboard Housing Association, its parent company Genesis Housing Group and other charitable housing associations.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2008
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Essex
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 18 Ebrill 1986: Cofrestrwyd
- 09 Chwefror 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- SPRINGBOARD COMMUNITY TRUST (Enw gwaith)
- SPRINGBOARD CHARITABLE TRUST (Enw blaenorol)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2004 | 31/03/2005 | 31/03/2007 | 31/03/2008 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £65.87k | £132.64k | £84.68k | £13.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £144.33k | £209.09k | £65.26k | £11.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2009 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2008 | 12 Mawrth 2009 | 40 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2008 | 30 Ionawr 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2007 | 10 Ebrill 2008 | 70 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2007 | 31 Ionawr 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2006 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2006 | 06 Chwefror 2007 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2005 | 10 Tachwedd 2005 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2005 | 28 Ebrill 2006 | 87 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 1ST NOVEMBER 1984
Gwrthrychau elusennol
TO ASSIST THE CHARITABLE WORK OF SPRINGBOARD HOUSING ASSOCIATION LIMITED AND OTHER CHARITABLE HOUSING ASSOCIATIONS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window