ymddiriedolwyr HOSPICE AT HOME VOLUNTEERS
Rhif yr elusen: 294259
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELIZABETH JONES | Cadeirydd | 09 June 2016 |
|
|
||||||
Wendy Bater | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||||
Christine Whatman | Ymddiriedolwr | 02 July 2024 |
|
|
||||||
David Jones | Ymddiriedolwr | 23 December 2022 |
|
|
||||||
Nicola Abubacker | Ymddiriedolwr | 02 January 2022 |
|
|
||||||
Richard Brown | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||||
LYNDA MARGARET WALMSLEY | Ymddiriedolwr | 14 January 2014 |
|
|
||||||
Dr TALIB ABUBACKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
CYNTHIA MARY GRESHAM | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.