THE FRIENDS OF ST ANDREW'S CHURCH BIGGLESWADE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust fulfils its objects by providing the Church Council with grants for the restoration, maintenance and upkeep of the fabric of the Church. The Trust receives its income in the form of donations, fundraising and bank interest.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Bedford
- Canol Swydd Bedford
Llywodraethu
- 06 Mai 1986: Cofrestrwyd
- ST ANDREW'S PRESERVATION TRUST (Enw gwaith)
- PARISH CHURCH OF ST ANDREW'S BIGGLESWADE PRESERVATION TRUST (Enw blaenorol)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Edward Dilley | Cadeirydd | 31 January 2020 |
|
|
||||
Madeline Russell | Ymddiriedolwr | 23 January 2023 |
|
|
||||
Archibald Russell | Ymddiriedolwr | 22 January 2023 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Oglesby-Elong | Ymddiriedolwr | 07 July 2022 |
|
|
||||
Rosemary Pamela Bentley | Ymddiriedolwr | 20 September 2020 |
|
|
||||
Dr Robert Butcher | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|||||
Sue Cleghorn | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||
ANDREW PHILIP RUTT | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.26k | £6.98k | £622 | £2.55k | £3.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.08k | £43.51k | £892 | £3.77k | £14.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 07 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 22 Chwefror 2024 | 17 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 09 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 18 Chwefror 2022 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 05 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 17 MAR 1986 AS AMENDED ON 23 MAY 1996 AS AMENDED ON 30 APR 1997 AS AMENDED ON 12 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
THE RESTORATION REPAIR CLEANING AND UPKEEP OF THE FABRIC WINDOWS ORNAMENTS MONUMENTS FURNISHINGS ORGAN AND OTHER EMBELLISHMENTS AND EQUIPMENT OF THE CHURCH AND TO ALL SUCH EXPENSES AS APPEAR TO THE TRUSTEES TO BE NECESSARILY OR PROPERLY INCURRED IN OR INCIDENTAL TO THE PREPARATION FOR OR EXECUTION OF THE SAID WORK, SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH THE CHURCH AS THE TRUSTEES SHALL DETERMINE AND SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES OR CHARITABLE FOUNDATIONS AS THE TRUSTEES NOT BEING LESS THAN SIX IN NUMBER SHALL FROM TIME TO TIME BY DEED EXECUTED WITH THEIR UNANIMOUS CONSENT DECLARE.
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
24 FAIRFIELD ROAD
BIGGLESWADE
SG18 0BS
- Ffôn:
- 01767313387
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window