LINGFIELD COLLEGE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£16,746,414
Roddion a chymynroddion | £21.38k | |
Weithgareddau elusennol | £16.51m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £214.83k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£16,263,669
Codi arian | £43.53k | |
Weithgareddau elusennol | £16.22m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £43.53k | |
Gwariant elusennol | £16.22m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £482.75k |
Pobl

180 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 5 |
£70k i £80k | 5 |
£80k i £90k | 4 |
£140k i £150k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Caint
- Gorllewin Sussex
- Surrey
Llywodraethu
- LINGFIELD NOTRE DAME SCHOOL (Enw gwaith)
- NOTRE DAME SCHOOL LINGFIELD (Enw blaenorol)
- Yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Sansom | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Janet Mills | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Samantha Douglas | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
AMY TAIT | Ymddiriedolwr | 28 June 2022 |
|
|
||||
Stephen Bell | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Nicola Calvey | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Martin McCann | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Phil Dodridge | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Amira Cooper | Ymddiriedolwr | 08 April 2020 |
|
|
||||
PETER TREVOR SAMUELS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.90m | £12.70m | £13.86m | £15.18m | £16.75m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.35m | £11.71m | £12.90m | £14.78m | £16.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £95.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.60k | £7.19k | £3.87k | £4.27k | £21.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £11.87m | £12.68m | £13.85m | £15.13m | £16.51m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.03k | £13.19k | £4.92k | £42.30k | £214.83k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.35m | £11.71m | £12.90m | £14.74m | £16.22m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £48.32k | £43.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £15.90k | £19.44k | £33.59k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £13.44m | £13.37m | £14.12m | £13.99m | £14.04m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £1 | £1 | £1 | £1 | £1 | |
|
Cyfanswm asedau | £3.34m | £4.84m | £6.11m | £5.99m | £10.49m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £1.71m | £2.15m | £3.20m | £2.56m | £6.63m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 17 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 21 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 22 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 08 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 08 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 07 NOV 1998 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 07 FEB 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 03 DEC 2014 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 17 FEB 2017 as amended on 02 Feb 2018 as amended on 01 Feb 2019 as amended on 11 May 2022 as amended on 01 Sept 2024
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE: FOR THE PUBLIC BENEFIT TO PROMOTE AND PROVIDE FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM AND ELSEWHERE IN SUCH WAYS AS THE TRUSTEES THINK FIT, AND IN FURTHERANCE OF THIS TO CONDUCT, CARRY ON, ORGANISE AND DEVELOP ANY BOADING OR DAY SCHOOL OR SCHOOLS, OR ANY BRANCHES THEREOF (BUT SO THAT EACH SCHOOL SHALL BE CARRIED ON AS AND EDUCATIONAL CHARITY) AND TO DEVELOP AND PROVIDE ANY COURSES TO BE DELIVERED IN ANY FORM FOR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION.
Maes buddion
UNITED KINGDOM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Lingfield College Prep
Racecourse Road
LINGFIELD
RH7 6PH
- Ffôn:
- 01342838155
- E-bost:
- finance@lingfieldcollege.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window