REFRESH LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Respite care and convalescence for severely disabled and ventilator-dependent people too dependent to be acceptable in normal registered homes. Rehabilitation services to practice how to return home and live independently. Nationally accredited NVQ training centre.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2015
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Ebrill 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1159472 CS DISABLED HOLIDAYS LTD
- 17 Chwefror 1987: Cofrestrwyd
- 15 Ebrill 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- REFRESH (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2011 | 31/01/2012 | 31/01/2013 | 31/01/2014 | 31/01/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £228.92k | £153.03k | £112.68k | £51.96k | £34.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £302.77k | £298.34k | £174.13k | £50.90k | £23.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2016 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2015 | 03 Mehefin 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2015 | 12 Mai 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2014 | 23 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2014 | 18 Gorffennaf 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2013 | 21 Awst 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2013 | 02 Awst 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 2ND APRIL 1986
Gwrthrychau elusennol
(A) TO TAKE OVER THE WHOLE OR ANY PART OF THE REAL AND PERSONAL PROPERTY OF AN UNINCORPORATED CHARITABLE SOCIETY KNOWN AS REFRESH. (B) TO PROVIDE FINANCIAL PROVISION FOR CHARITABLE ESTABLISHMENTS DESIGNED OR ADAPTED FOR THE ACCOMMODATION OF PERSONS SUFFERING FROM RESIDUAL RESPIRATION, PARALYSIS CONSEQUENT UPON POLIOMYELITIS OR OTHER CRIPPLING DISEASES OR PERSONS INCAPACITATED OR CRIPPLED FOR ANY REASON WHATSOEVER AND PARTICULARLY TO PROVIDE FOR SUCH PERSONS AND THOSE ADMINISTERING TO THEM HOLIDAYS AND RECREATIONAL FACILITIES. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 3 OF MEMORANDUM OF ASSOCIATION).
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window