Hanes ariannol TRAINING THE TEACHERS OF TOMORROW TRUST
Rhif yr elusen: 296443
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 04/05/2014 | 04/05/2015 | 04/05/2016 | 04/05/2017 | 04/05/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £83.30k | £84.11k | £71.26k | £75.72k | £43.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £81.48k | £84.64k | £71.80k | £73.52k | £52.21k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.